Marco Donolato
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DONOLATO HOLDING COMPANY ApS (Ejer) |
Største overskud: | 374' DKK Enabling Impact ApS (2022) |
Største underskud: | -33.457' DKK BLUSENSE DIAGNOSTICS APS (2019) |
Største egenkapital: | 27.219' DKK BLUSENSE DIAGNOSTICS APS (2021) |
Største gæld: | 17.727' DKK BLUSENSE DIAGNOSTICS APS (2019) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos BLUSENSE DIAGNOSTICS APS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af DONOLATO HOLDING COMPANY ApS (10 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2014 i DONOLATO HOLDING COMPANY ApS (tidligere DONOLATO HOLDING COMPANY IVS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Marco Donolato og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Marco nu bestreddet i 10 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 204' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DONOLATO HOLDING COMPANY ApS
Ejerandel: 100% -
Flavors Labs I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Enabling Impact ApS
Via DONOLATO HOLDING COMPANY ApS -
Metsystem ApS
Via DONOLATO HOLDING COMPANY ApS -
Scalevate I/S
Via DONOLATO HOLDING COMPANY ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
Enabling Impact ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2022 -
DONOLATO HOLDING COMPANY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Metsystem ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
Donolato Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
Metsystem ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023
Blå bog (fortsat)
Marco har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
19.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 14% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.02.2023 - 31.01.2024
Ejer
07.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via DONOLATO HOLDING COMPANY ApS -
Stifter og Ejer
18.05.2021 - 08.03.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Marco Donolato er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DONOLATO HOLDING COMPANY ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2' DKK. Gennem holdingselskabet DONOLATO HOLDING COMPANY ApS har Marco derfor også andele i Enabling Impact ApS (100%), Metsystem ApS (15-19.99%) & Scalevate I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan se koncerndiagram for Marco Donolato, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Enabling Impact ApS kunne fremvise et overskud på 374' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor BLUSENSE DIAGNOSTICS APS kunne fremvise et underskud på 33.457' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marco' netværk er Kamilla Westarp Zornhagen.