Rasmus Søgaard Wetche
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 423' DKK MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS (2017) |
Største underskud: | -358' DKK MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS (2018) |
Største egenkapital: | 643' DKK MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS (2017) |
Største gæld: | 6.368' DKK Padel8500 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af RSW HOLDING ApS (10 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2014 ved MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Rasmus Søgaard Wetche i 7 år, før fratrædelsen den 29. juni 2021.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 423' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 11. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RSW HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Padel8500 ApS
Via RSW HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
RSW HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
Padel8500 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023 -
Padel8500 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2023
Registreringsdato: 09.03.2023 -
På Pladsen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.03.2023
Registreringsdato: 05.03.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
18.06.2014 - 11.08.2023
Reel ejer
30.06.2021 - 11.08.2023
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
16.02.2021 - 06.03.2023
Ejerandel: 50%
Rasmus Søgaard Wetche er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RSW HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -49' DKK. Igennem sit holdingselskab RSW HOLDING ApS har Rasmus dermed også ejerandele i Padel8500 ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Rasmus Søgaard Wetche, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS fremviste et overskud på 423' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS fremviste et underskud på 358' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 237' DKK (Padel8500 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -49' DKK (RSW HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -197' DKK (Padel8500 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Kasper Engelhardt Eg Andersen.