Sanne Bukhave Simonsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 2014 (10 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SALLING EL SERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.047' DKK SALLING EL SERVICE A/S (2014-15) |
Største underskud: | -43' DKK SVAN Boligudlejning ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 4.605' DKK SALLING EL SERVICE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 11.233' DKK SALLING EL SERVICE A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos SALLING EL SERVICE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SVAN Boligudlejning ApS (3 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2014 i SALLING EL SERVICE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Sanne Bukhave Simonsen i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 6. december 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor el-installation. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 737' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SALLING EL SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SVAN Boligudlejning ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
SVAN Boligudlejning ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022 -
SALLING EL SERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2021
Registreringsdato: 05.08.2021
Blå bog (fortsat)
Sanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.02.2019 - 18.05.2022
Reel ejer
21.02.2019 - 21.02.2019
Ejer
01.07.2019 - 21.03.2022
Reel ejer
01.07.2019 - 18.05.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2014 - 06.12.2016
Bestyrelsesmedlem
05.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SVAN Boligudlejning ApS kunne fremvise et underskud på 43' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sanne' netværk er Nikolaj Feldager Lauritsen.