Iben Egebjerg Germundsson
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | VÆRKTØJSCENTRET FYN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.350' DKK Egebjerg ApS (2021-22) |
Største underskud: | -3.027' DKK Fjordvejen ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 8.929' DKK Egebjerg ApS (2022-23) |
Største gæld: | 13.329' DKK Fjordvejen ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BIF 2000 ApS (Nu: Hotel Munkebo Kro ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Hotel Munkebo Kro ApS (10 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2013 hos VÆRKTØJSCENTRET FYN ApS i hvervet som Ejer. Iben Egebjerg Germundsson købte sig ind i virksomheden den 26. marts 2013 og havde en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Iben af: Finn Egebjerg Rasmussen og Dorthe Jeppesen. Titlen som Ejer har Iben nu besiddet i 2 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 viste et underskud på 14' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Egebjerg ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Fjordvejen ApS
Via Egebjerg ApS -
Hotel Munkebo Kro ApS
Via Egebjerg ApS
Direktørposter (1)
-
Hotel Munkebo Kro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
BIF 2000 ApS (Nu: Hotel Munkebo Kro ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2015
Registreringsdato: 16.08.2015 -
VÆRKTØJSCENTRET FYN ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.05.2015
Registreringsdato: 21.05.2015 -
Egebjerg ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.03.2015
Registreringsdato: 27.03.2015
Blå bog (fortsat)
Iben har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
27.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
07.08.2014 - 16.08.2015
Direktør
07.08.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
26.03.2013 - 21.05.2015
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Egebjerg ApS landede et overskud på 2.350' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Iben' netværk er Finn Egebjerg Rasmussen.