Brian Mørch Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 2014 (10 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MØRCH 2014 HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.335' DKK FRISØRLAND.DK A/S (2020-21) |
Største underskud: | -860' DKK FRISØRLAND.DK A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.866' DKK FRISØRLAND.DK A/S (2022-23) |
Største gæld: | 12.268' DKK FRISØRLAND.DK A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos FRISØRLAND.DK A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af MØRCH 2014 HOLDING ApS (10 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2014 i MØRCH 2014 HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Brian Mørch Svendsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Brian nu besiddet i 10 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 viste et overskud på 85' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MØRCH 2014 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FRISØRLAND.DK A/S
Via MØRCH 2014 HOLDING ApS -
FILUPA Invest ApS
Via MØRCH 2014 HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
MØRCH 2014 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
FRISØRLAND.DK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2023 -
FILUPA Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
FILUPA Invest ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
FRISØRLAND.DK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
FRISØRLAND.DK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
10.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.11.2020 - 27.04.2023
Reel ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Brian Mørch Svendsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i FRISØRLAND.DK A/S der præsenterede et overskud på 1.335' DKK.
Brian har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 5 måneder fra 2020 til 2023 hos FRISØRLAND.DK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Morten Østergaard.