Camilla Westergaard Borgen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | EWARE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 18.244' DKK ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S (2022) |
Største underskud: | -79' DKK ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) (2016) |
Største egenkapital: | 36.515' DKK ELLEGAARD MINIPIGS HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 26.864' DKK ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S (2020) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EWARE ApS (14 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2010 i EWARE ApS med titlen som Ejer. Camilla Westergaard Borgen købte en part af virksomheden d. 1. september 2010 og havde dermed en andel på 10%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Camilla af: Erik Westergaard og Pernille Westergaard. Hvervet som Ejer har Camilla nu bestreddet i 14 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her mere end 14 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et underskud på 37' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EWARE ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SMT DATA A/S
Via EWARE ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
ELLEGAARD MINIPIGS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2021 -
ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ELLEGAARD MINIPIGS HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
CWBorgen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.07.2019
Registreringsdato: 02.07.2019 -
ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2018
Registreringsdato: 13.08.2018
Blå bog (fortsat)
Camilla har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.08.2016 - 02.07.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.02.2015 - 20.10.2016
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) kunne offentliggøre et overskud på 1.362' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) kunne offentliggøre et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18.084' DKK (ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.515' DKK (ELLEGAARD MINIPIGS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36.383' DKK (ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Erik Westergaard.