Kenneth Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 403' DKK H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG (2019-20) |
Største underskud: | -440' DKK H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG (2014-15) |
Største egenkapital: | 2.530' DKK H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG (2013-14) |
Største gæld: | 2.216' DKK H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG (2014-15) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG (4 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 hos H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kenneth Jørgensen i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 12. marts 2016.
Nu arbejder virksomheden med slagter- og viktualieforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 33' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJ Holding af 1. oktober 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG
Via KJ Holding af 1. oktober 2020 ApS
Direktørposter (2)
-
H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2019 -
KJ Holding af 1. oktober 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
KJ Holding af 1. oktober 2020 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
KJ Holding af 1. oktober 2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.12.2014 - 11.04.2017
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2014 - 12.03.2016
Direktør
22.11.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49%
Kenneth Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KJ Holding af 1. oktober 2020 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13' DKK. Igennem holdingselskabet KJ Holding af 1. oktober 2020 ApS har Kenneth derfor også ejerandele i H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Kenneth Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG kunne offentliggøre et overskud på 403' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor CONNLA OIL I ApS kunne offentliggøre et underskud på 235' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 33' DKK (H.V. JØRGENSENS SLAGTERFORRETNING ApS. RØRVIG).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.948' DKK (CONNLA OIL I ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 13' DKK (KJ Holding af 1. oktober 2020 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Bent Bøye Jørgensen.