Preben Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JCP BYGNINGER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 451' DKK SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S (2020) |
Største underskud: | -156' DKK SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S (2019) |
Største egenkapital: | 964' DKK JCP BYGNINGER A/S (2016) |
Største gæld: | 2.237' DKK SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S (8 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2014 hos JCP BYGNINGER A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Preben Schmidt i 3 år 11 måneder, inden stoppet den 18. april 2018.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 15' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. oktober 2018.
Bestyrelsesposter (1)
-
SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
JCP BYGNINGER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2018
Registreringsdato: 18.04.2018 -
SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
JCP BYGNINGER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2014
Registreringsdato: 30.04.2014
Blå bog (fortsat)
Preben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2014 - 18.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Preben Schmidt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S der præsenterede et overskud på 451' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S der præsenterede et underskud på 156' DKK.
Preben har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 8 måneder fra 2016 til i dag hos SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S.
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Charlotte Uldall Lund.