Robin Ungermann
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MODOW ApS (Direktør) |
Største overskud: | 485' DKK DANISH CIGARS ApS (Nu: Ungermann Consulting ApS) (2023) |
Største underskud: | -947' DKK MontVert ApS (2017) |
Største egenkapital: | 499' DKK Ungermann Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 1.612' DKK Kellerdirk ApS (Nu: Frederiksberg Events ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Frihjul Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Kamikaze Penguin Events ApS (8 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2014 hos MODOW ApS i rollen som Direktør og Ejer. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Robin af: FASSOV HOLDING ApS. Titlen som Direktør og Ejer bestred Robin i 2 år 7 måneder, før stoppet d. 15. november 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2014-15 som viste et overskud på 101' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ungermann Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Ungermann Consulting ApS
Via Ungermann Holding ApS -
Kamikaze Penguin Events ApS
Via Ungermann Holding ApS -
Frederiksberg Events ApS
Via Ungermann Holding ApS -
Evergreen Erhvervsadministration ApS
Via Ungermann Holding ApS -
Frihjul Invest ApS
Via Ungermann Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ungermann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2022 -
Ungermann Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Frihjul Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2020
Tidslinje (18)
-
Ungermann Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.11.2022
Registreringsdato: 18.11.2022 -
Ungermann Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.11.2022
Registreringsdato: 18.11.2022 -
Cryo Scandinavia ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022
Blå bog (fortsat)
Robin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
25.08.2022 - Stadig aktiv
Direktør
18.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
18.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
06.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5%
Robin Ungermann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ungermann Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 405' DKK. Gennem holdingselskabet Ungermann Holding ApS har Robin derfor også andele i Ungermann Consulting ApS (100%), Kamikaze Penguin Events ApS (50-66.65%), Frederiksberg Events ApS (33.34-49.99%), Evergreen Erhvervsadministration ApS (50-66.65%) samt Frihjul Invest ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Robin Ungermann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DANISH CIGARS ApS (Nu: Ungermann Consulting ApS) kunne fremvise et overskud på 485' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor MontVert ApS kunne fremvise et underskud på 947' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 485' DKK (DANISH CIGARS ApS (Nu: Ungermann Consulting ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 94' DKK (Ungermann Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 405' DKK (Ungermann Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -357' DKK (Frihjul Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Robin' netværk er Jean Christoph Christensen.