Morten Riis
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MORTEN RIIS HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 5.454' DKK QAMPO ApS (2023) |
Største underskud: | -2.509' DKK Konsius ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 14.764' DKK Bagstage ApS (2023) |
Største gæld: | 10.184' DKK Konsius ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos QAMPO ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORTEN RIIS HOLDING ApS (9 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2014 ved MORTEN RIIS HOLDING ApS i rollen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Morten Riis og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Direktør, Stifter og Ejer har Morten nu bestreddet i 9 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 9 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 172' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN RIIS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
QAMPO ApS
Via MORTEN RIIS HOLDING ApS -
Qeeper ApS
Via QAMPO ApS -
Konsius ApS
Via QAMPO ApS -
Bagstage ApS
Via QAMPO ApS -
Pondoo ApS
Via QAMPO ApS
Direktørposter (3)
-
MORTEN RIIS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2014 -
Bagstage ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2023 -
Qeeper ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Konsius ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2022 -
Pondoo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2024 -
QAMPO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Greenforce ApS (Nu: Pondoo ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024 -
ReHeal ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2023
Registreringsdato: 19.07.2023 -
QAMPO ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,83% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
29.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 13,33% -
Reel ejer
18.10.2022 - Stadig aktiv
Direktør
05.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,83% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.01.2024 - 02.02.2024
Bestyrelsesmedlem
26.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,83%
Morten Riis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MORTEN RIIS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 510' DKK. Gennem holdingselskabet MORTEN RIIS HOLDING ApS har Morten derfor også andele i QAMPO ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Morten Riis, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor QAMPO ApS kunne fremvise et overskud på 5.454' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Bagstage ApS kunne fremvise et underskud på 1.845' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.454' DKK (QAMPO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.509' DKK (Konsius ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.764' DKK (Bagstage ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.469' DKK (Konsius ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Ali Khatam.