Morten Nørregaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 3. feb. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODK GROUP ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 21.226' DKK BactiTox A/S (2022) |
Største underskud: | -2.226' DKK BactiTox A/S (2023) |
Største egenkapital: | 8.756' DKK BactiTox A/S (2021) |
Største gæld: | 9.685' DKK OFFICE DANMARK ApS (Nu: ODK GROUP ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos OFFICE DANMARK ApS (Nu: ODK GROUP ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af ODK GROUP ApS (9 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2015 i ODK GROUP ApS (tidligere OFFICE DANMARK ApS) med titlen som Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Morten Nørregaard Andersen i 10 måneder, før fratrædelsen d. 28. december 2015.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 753' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ODK GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ODK GROUP ApS
Via ODK GROUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ODK GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2015 -
ODK GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
BactiTox A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2021
Registreringsdato: 08.03.2021 -
BactiTox A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2020
Registreringsdato: 12.08.2020 -
B. Flawless IVS
Fratrådt som direktørDato: 12.04.2016
Registreringsdato: 12.04.2016
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
03.02.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.08.2020 - 08.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.09.2015 - 12.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.02.2015 - 28.12.2015
Direktør
03.02.2015 - Stadig aktiv
Ejer
09.12.2015 - 28.12.2015
Ejer
29.12.2015 - 29.12.2015
Reel ejer
29.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Morten Nørregaard Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ODK GROUP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.314' DKK. Igennem holdingselskabet ODK GROUP HOLDING ApS har Morten derfor også ejerandele i ODK GROUP ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Nørregaard Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor OFFICE DANMARK ApS (Nu: ODK GROUP ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.293' DKK.