Mikael Smed
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.398' DKK VORDINGBORG BORG FOND (2023) |
Største underskud: | -240' DKK VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 2.180' DKK FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT (2023) |
Største gæld: | 5.731' DKK VORDINGBORG BORG FOND (2015) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos VisitSydsjælland-Møn A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VORDINGBORG BORG FOND (6 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2014 hos VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mikael Smed i 11 måneder, inden stoppet den 28. april 2015.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 viste et overskud på 162' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. marts 2023.
Bestyrelsesposter (3)
-
FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
VORDINGBORG BORG FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2017 -
VisitSydsjælland-Møn A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
VisitSydsjælland-Møn A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
VisitSydsjælland-Møn A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2021
Registreringsdato: 30.12.2021 -
VisitSydsjælland-Møn A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2018
Registreringsdato: 20.03.2018
Blå bog (fortsat)
Mikael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.09.2018 - 15.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.12.2018 - 01.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2018 - 30.12.2021
Bestyrelsesmedlem
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikael Smed har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos VORDINGBORG BORG FOND der præsenterede et overskud på 1.398' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S der præsenterede et underskud på 240' DKK.
Mikael har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos VORDINGBORG BORG FOND.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.398' DKK (VORDINGBORG BORG FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.180' DKK (FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 441' DKK (VORDINGBORG BORG FOND).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Keld Møller Hansen.