Patrick Egsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | HAE HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 57.093' DKK HAE HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -1.025' DKK HAE HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 109.417' DKK HAE HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 105.657' DKK HAE HOLDING ApS (2016) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos OMEGA SECURITY SERVICE ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af P Egsgaard Holding ApS (6 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2012 ved HAE HOLDING ApS med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Patrick Egsgaard købte en part af virksomheden d. 14. september 2012 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Patrick af: Anett Leth Egsgaard, Ejgil Egsgaard og Henrik Leth Egsgaard. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Patrick nu bestreddet i 3 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 3 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 1.025' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P Egsgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
HAE HOLDING ApS
Via P Egsgaard Holding ApS -
OMEGA SECURITY SERVICE ApS
Via HAE HOLDING ApS -
PETERSEN-BACH A/S
Via HAE HOLDING ApS -
GILCOM FINANS A/S
Via HAE HOLDING ApS -
FLEXKAPACITET ApS
Via HAE HOLDING ApS -
SERA LÅSE & SIKRING ApS
Via HAE HOLDING ApS -
VASIK ApS
Via HAE HOLDING ApS -
D. LAURITZENSVEJ 14 ApS
Via HAE HOLDING ApS -
Yellowcare ApS
Via HAE HOLDING ApS -
Sikringsvagten A/S
Via HAE HOLDING ApS -
DEN JYSKE KONTROLCENTRAL A/S
Via HAE HOLDING ApS -
SIKRINGSVAGTEN af 15. maj 2001 A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via DEN JYSKE KONTROLCENTRAL A/S -
TELESIKRING A/S
Via HAE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
P Egsgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2017
Bestyrelsesposter (3)
-
HOWENI EUROSAFE DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2021 -
OMEGA SECURITY SERVICE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2022 -
HAE HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.05.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
OMEGA SECURITY SERVICE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
HOWENI EUROSAFE DENMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2021
Registreringsdato: 10.06.2021 -
TEAM TELESIKRING RACING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2020
Registreringsdato: 23.11.2020
Blå bog (fortsat)
Patrick har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HAE HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
18.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2014 - 23.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
27.09.2017 - 18.10.2017
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HAE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 57.093' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor P Egsgaard Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 699' DKK (OMEGA SECURITY SERVICE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.025' DKK (HAE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 107.768' DKK (HAE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.106' DKK (OMEGA SECURITY SERVICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Patrick' netværk er Ejgil Egsgaard.