Larseeraq Pavia Chemnitz Egede
Erhvervsaktiv: | 28. sep. 2014 - 31. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.084' DKK Capital Estate Development ApS (2022) |
Største underskud: | -309' DKK GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.235' DKK Ejendomsselskabet BN-54 ApS (Nu: Ejendomsselskabet B-54 ApS) (2023) |
Største gæld: | 115.539' DKK Ejendomsselskabet BN-54 ApS (Nu: Ejendomsselskabet B-54 ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos HECA NUUK A/S (Nu: NILAK A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR ApS (9 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 hos GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Stifter, Direktør og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Larseeraq Pavia Chemnitz Egede i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 21. juli 2017.
I dag arbejder virksomheden med ejendomsmæglere mv.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 99' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2014
Tidslinje (18)
-
HECA NUUK A/S (Nu: NILAK A/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Ejendomsselskabet BN-54 ApS (Nu: Ejendomsselskabet B-54 ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
HECA NUUK A/S (Nu: NILAK A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Larseeraq har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.02.2020 - 31.12.2022
Ejer og Direktør
01.03.2020 - 31.12.2022
Ejerandel: 45% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.02.2020 - 31.12.2022
Ejerandel: 25% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
27.11.2016 - 18.08.2021
Ejer
30.11.2016 - 18.08.2021
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
28.09.2014 - 21.07.2017
Direktør
28.09.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Ejendomsselskabet BN-54 ApS (Nu: Ejendomsselskabet B-54 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.615' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR ApS kunne offentliggøre et underskud på 309' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.658' DKK (HECA NUUK A/S (Nu: NILAK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99' DKK (GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.235' DKK (Ejendomsselskabet BN-54 ApS (Nu: Ejendomsselskabet B-54 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -249' DKK (GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR ApS).