Douglas Arthur Marett
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRUE & HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.719' DKK GRUE OG HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: GRUE & HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -1.677' DKK GH Sustainability A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.962' DKK GRUE OG HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: GRUE & HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 9.607' DKK GRUE OG HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: GRUE & HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos GRUE OG HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Nu: GRUE & HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARETT HOLDING ApS (15 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2006 i GRUE & HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (tidligere GRUE OG HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Douglas Arthur Marett i 11 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. oktober 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 kunne vise et overskud på 5.719' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARETT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GH Sustainability A/S
Via MARETT HOLDING ApS -
ET Sustainability Hub ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via GH Sustainability A/S
Direktørposter (2)
-
MARETT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2009 -
GH Sustainability A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
GH Sustainability A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.2018
Tidslinje (16)
-
ET Sustainability Hub ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
ET Sustainability Hub ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
Enablesus ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.07.2023
Registreringsdato: 19.07.2023
Blå bog (fortsat)
Douglas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
04.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.07.2023 - 05.04.2024
Ejer
19.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via GH Sustainability A/S -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
11.12.2020 - 19.07.2023
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2006 - 01.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Douglas Arthur Marett er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARETT HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 545' DKK. Igennem holdingselskabet MARETT HOLDING ApS har Douglas derfor også ejerandele i GH Sustainability A/S (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Douglas Arthur Marett, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor DOUGLAS MARETT HOLDING ApS (Nu: MARETT HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 636' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor GH Sustainability A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.677' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 236' DKK (DOUGLAS MARETT HOLDING ApS (Nu: MARETT HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 448' DKK (ET Sustainability Hub ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 545' DKK (DOUGLAS MARETT HOLDING ApS (Nu: MARETT HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -814' DKK (GH Sustainability A/S).
En af de forbindelser som går igen i Douglas' netværk er Kjeld Kirkgaard-Sehested.