Adam William Engsig
Erhvervsaktiv siden: | 13. jul. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AWE INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.621' DKK PENOL A/S (2014) |
Største underskud: | -1.992' DKK K.A.C. Ejendomme ApS (2022) |
Største egenkapital: | 9.603' DKK PENOL A/S (2023) |
Største gæld: | 11.082' DKK K.A.C. Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos K.A.C. Ejendomme ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AWE INVEST ApS (13 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede i 2011 hos AWE INVEST ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Adam William Engsig og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Adam nu bestreddet i 13 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 561' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AWE INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
AWE P/X Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
K.A.C. INVEST ApS
Via AWE INVEST ApS -
PENOL A/S
Via K.A.C. INVEST ApS -
K.A.C. SERVICES ApS
Via K.A.C. INVEST ApS -
K.A.C. Ejendomme ApS
Via K.A.C. INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
AWE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2011 -
AWE P/X Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
PENOL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2012
Tidslinje (7)
-
K.A.C. Ejendomme ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
AWE P/X Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023 -
AWE P/X Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023
Blå bog (fortsat)
Adam har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2012 - Stadig aktiv
Ejer
16.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via K.A.C. INVEST ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
13.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2018 - 20.08.2024
Ejer
23.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via K.A.C. INVEST ApS
Adam William Engsig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AWE P/X Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Gennem holdingselskabet AWE P/X Holding ApS har Adam derfor også andele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Adam William Engsig, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor AWE INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 907' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AWE INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 946' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 674' DKK (PENOL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.481' DKK (K.A.C. Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.603' DKK (PENOL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.758' DKK (K.A.C. Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Adam' netværk er Kristian Mikael Engsig.