Henrik Leermark
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HL HOLDING 2014 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 391' DKK H Isolering ApS (2023) |
Største underskud: | -189' DKK BREINHOLM ApS (2016) |
Største egenkapital: | 380' DKK BREINHOLM GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 15. juni 2023 ApS) (2021) |
Største gæld: | 6.141' DKK BREINHOLM GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 15. juni 2023 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos BREINHOLM GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 15. juni 2023 ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af HL HOLDING 2014 ApS (9 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 hos HL HOLDING 2014 ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Henrik Leermark og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Henrik nu bestreddet i 9 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 277' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HL HOLDING 2014 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Selskabet af 15. juni 2023 ApS UNDER KONKURS
Via HL HOLDING 2014 ApS -
H Isolering ApS
Via HL HOLDING 2014 ApS
Direktørposter (2)
-
H Isolering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2023 -
HL HOLDING 2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Foamking ApS (Nu: Isolering Danmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
BREINHOLM GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 15. juni 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023 -
H Isolering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.01.2023
Registreringsdato: 19.01.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
31.10.2017 - 21.03.2023
Reel ejer
06.11.2018 - 08.02.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
09.06.2017 - Stadig aktiv
Direktør
18.01.2023 - 26.01.2023
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
12.11.2014 - 18.06.2019
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor H Isolering ApS kunne offentliggøre et overskud på 391' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HL HOLDING 2014 ApS kunne offentliggøre et underskud på 146' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 391' DKK (H Isolering ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 337' DKK (H Isolering ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -40' DKK (HL HOLDING 2014 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Per Radoor Verdi.