Christian Even de Castro
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Mark Pless-Christensen, 463 Farum ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.586' DKK Christian De Castro, 984 Kvistgård ApS (2020) |
Største underskud: | -311' DKK CHRISTIAN DE CASTRO, 877 FREDERIKSVÆRK ApS (Nu: Mark Pless-Christensen, 463 Farum ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 2.274' DKK CHRISTIAN DE CASTRO, 877 FREDERIKSVÆRK ApS (Nu: Mark Pless-Christensen, 463 Farum ApS) (2023) |
Største gæld: | 6.289' DKK Christian De Castro, 984 Kvistgård ApS (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Christian De Castro, 984 Kvistgård ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Christian De Castro, 984 Kvistgård ApS (7 år 6 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2013 i Mark Pless-Christensen, 463 Farum ApS (tidligere CHRISTIAN DE CASTRO, 877 FREDERIKSVÆRK ApS) som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør havde Christian Even de Castro i 3 år 2 måneder, inden stoppet d. 24. november 2016.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen discountforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.437' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Even de Castro Invest ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Christian De Castro, 984 Kvistgård ApS
Via Even de Castro Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Even de Castro Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Christian De Castro, 984 Kvistgård ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Even de Castro Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Even de Castro Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.03.2017 - Stadig aktiv
Ejer
07.06.2017 - 28.06.2024
Reel ejer
07.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.08.2013 - 24.11.2016
Ejer
15.12.2014 - 23.11.2016
Ejerandel: 100%
Christian Even de Castro er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Even de Castro Invest ApS (100% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Even de Castro Invest ApS har Christian dermed også ejerandele i Christian De Castro, 984 Kvistgård ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Christian Even de Castro, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Christian De Castro, 984 Kvistgård ApS fremviste et overskud på 1.586' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor CHRISTIAN DE CASTRO, 877 FREDERIKSVÆRK ApS (Nu: Mark Pless-Christensen, 463 Farum ApS) fremviste et underskud på 78' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.437' DKK (CHRISTIAN DE CASTRO, 877 FREDERIKSVÆRK ApS (Nu: Mark Pless-Christensen, 463 Farum ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.274' DKK (CHRISTIAN DE CASTRO, 877 FREDERIKSVÆRK ApS (Nu: Mark Pless-Christensen, 463 Farum ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.072' DKK (Christian De Castro, 984 Kvistgård ApS).