Nicolai Ramsdal Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. aug. 2014 (10 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Hvidevarebutikken Randers Syd ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.896' DKK SKOUSEN RANDERS ApS (Nu: Hvidevarebutikken Randers Syd ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -1.083' DKK Skousen Mega Syd ApS (Nu: Hvidevarebutikken Mega Syd ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 2.824' DKK Skousen Mega Syd ApS (Nu: Hvidevarebutikken Mega Syd ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 3.543' DKK Hvidevarebutikken Randers Nord ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Skousen Mega Syd ApS (Nu: Hvidevarebutikken Mega Syd ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af RAMSDAL INVEST HOLDING ApS (10 år 1 måned) |
Det startede i 2014 i Hvidevarebutikken Randers Syd ApS (tidligere SKOUSEN RANDERS ApS) i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Nicolai Ramsdal Jensen i 8 år 1 måned, før fratrædelsen d. 10. oktober 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med elektriske husholdningsapparater. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 19' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RAMSDAL INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
J.N.M.G INVEST HOLDING ApS
Via RAMSDAL INVEST HOLDING ApS -
Hvidevarebutikken Randers Syd ApS
Via J.N.M.G INVEST HOLDING ApS -
Hvidevarebutikken Mega Syd ApS
Via J.N.M.G INVEST HOLDING ApS -
Hvidevarebutikken Randers Nord ApS
Via J.N.M.G INVEST HOLDING ApS -
Hvidevarebutikken Horsens ApS
Via J.N.M.G INVEST HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
Hvidevarebutikken Randers Nord ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2021 -
J.N.M.G INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022 -
RAMSDAL INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2014 -
Hvidevarebutikken Horsens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2023 -
Hvidevarebutikken Randers Syd ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2014 -
Hvidevarebutikken Mega Syd ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Hvidevarebutikken Horsens ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
J.N.M.G INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
Hvidevarebutikken Randers Nord ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
24.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via J.N.M.G INVEST HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.10.2022 - 10.10.2022
Direktør
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
21.06.2021 - 10.10.2022
Direktør
21.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
13.10.2015 - 10.10.2022
Direktør
13.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor SKOUSEN RANDERS ApS (Nu: Hvidevarebutikken Randers Syd ApS) kunne fremvise et overskud på 1.896' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Skousen Mega Syd ApS (Nu: Hvidevarebutikken Mega Syd ApS) kunne fremvise et underskud på 1.083' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Guðjon Óskar Smarason.