Anita Lind
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | CLEENTEK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.604' DKK HESØ A/S (2023) |
Største underskud: | -1.287' DKK HESØ A/S (2021) |
Største egenkapital: | 20.160' DKK HESØ A/S (2023) |
Største gæld: | 9.312' DKK HESØ A/S (2015) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos HESØ A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HESØ A/S (12 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2012 i CLEENTEK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anita Lind i 2 år 1 måned, før fratrædelsen d. 13. november 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. november 2014.
Bestyrelsesposter (1)
-
HESØ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
CLEENTEK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2014
Registreringsdato: 13.11.2014 -
CLEENTEK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2012
Registreringsdato: 18.09.2012 -
HESØ A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2012
Registreringsdato: 18.09.2012
Blå bog (fortsat)
Anita har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2012 - 13.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Anita Lind har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i HESØ A/S der præsenterede et overskud på 7.604' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i HESØ A/S der præsenterede et underskud på 1.287' DKK.
Anita har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år fra 2012 til i dag hos HESØ A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anita' netværk er Kristian Pausgaard.