Benny Eielsø Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEKIDAN MASKINFABRIK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.372' DKK BEKIDAN A/S (Nu: BEKIDAN MASKINFABRIK A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -307' DKK BEKIDAN A/S (Nu: BEKIDAN MASKINFABRIK A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 8.992' DKK B & K ÅRSLEV HOLDING ApS (2019-20) |
Største gæld: | 7.377' DKK BEKIDAN A/S (Nu: BEKIDAN MASKINFABRIK A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos BEKIDAN A/S (Nu: BEKIDAN MASKINFABRIK A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BEKIDAN MASKINFABRIK A/S (37 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1986 hos BEKIDAN MASKINFABRIK A/S (tidligere BEKIDAN A/S) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Benny Eielsø Hansen i 34 år, før stoppet d. 6. januar 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 726' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B & K ÅRSLEV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
B & K ÅRSLEV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
BEKIDAN MASKINFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.1986
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
BEKIDAN A/S (Nu: BEKIDAN MASKINFABRIK A/S)
Fratrådt som direktørDato: 06.01.2021
Registreringsdato: 06.01.2021 -
B & K ÅRSLEV HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.06.2004
Registreringsdato: 25.06.2004 -
B & K ÅRSLEV HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2004
Registreringsdato: 25.06.2004
Blå bog (fortsat)
Benny har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.12.1986 - 06.01.2021
Bestyrelsesmedlem
14.12.1986 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.06.2004 - 01.01.2021
Ejerandel: 100%
Benny Eielsø Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B & K ÅRSLEV HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.935' DKK. Gennem holdingselskabet B & K ÅRSLEV HOLDING ApS har Benny derfor også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Benny Eielsø Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor BEKIDAN A/S (Nu: BEKIDAN MASKINFABRIK A/S) kunne fremvise et overskud på 2.372' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor BEKIDAN A/S (Nu: BEKIDAN MASKINFABRIK A/S) kunne fremvise et underskud på 307' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Kenneth Eielsø Hansen.