Frederik Lemche
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VINDING TAND ApS (Ejer) |
Største overskud: | 956' DKK TANDLÆGERNE I VINDINGGÅRD CENTER ApS (2021) |
Største underskud: | -259' DKK Tandlæge FL Holding Vejle ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.934' DKK VINDING TAND ApS (2014) |
Største gæld: | 5.867' DKK Tandlæge FL Holding Vejle ApS (2016) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos TANDLÆGERNE I VINDINGGÅRD CENTER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af TANDLÆGERNE I VINDINGGÅRD CENTER ApS (17 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2006 ved VINDING TAND ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Hanne Juhl Lemche at Frederik Lemche stiftede VINDING TAND ApS den dag i december 2006. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter havde Frederik i 8 år 8 måneder, før fratrædelsen den 10. september 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2014 viste et overskud på 349' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 10. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tandlæge FL Holding Vejle ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TANDLÆGERNE I VINDINGGÅRD CENTER ApS
Via Tandlæge FL Holding Vejle ApS
Direktørposter (2)
-
TANDLÆGERNE I VINDINGGÅRD CENTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2006 -
Tandlæge FL Holding Vejle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
VINDINGGÅRD CENTER FORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
VINDING TAND ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2015
Registreringsdato: 10.09.2015 -
Tandlæge FL Holding Vejle ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2015
Registreringsdato: 10.09.2015 -
VINDING TAND ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2015
Registreringsdato: 10.09.2015
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
13.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2006 - 10.09.2015
Ejerandel: 50-66.65%
Frederik Lemche er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tandlæge FL Holding Vejle ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.068' DKK. Gennem sit holdingselskab Tandlæge FL Holding Vejle ApS har Frederik dermed også andele i TANDLÆGERNE I VINDINGGÅRD CENTER ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Frederik Lemche, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TANDLÆGERNE I VINDINGGÅRD CENTER ApS landede et overskud på 956' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Tandlæge FL Holding Vejle ApS landede et underskud på 259' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 919' DKK (TANDLÆGERNE I VINDINGGÅRD CENTER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.068' DKK (Tandlæge FL Holding Vejle ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.037' DKK (TANDLÆGERNE I VINDINGGÅRD CENTER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Rasmus Juul Hansen.