Lene Kappel Hübschmann
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRODUKTIONSSELSKABET AF 9. MAJ 2014 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.288' DKK JAKOB HÜBSCHMANN A/S (2021) |
Største underskud: | -344' DKK JAKOB HÜBSCHMANN A/S (2018) |
Største egenkapital: | 35.637' DKK JAKOB HÜBSCHMANN A/S (2023) |
Største gæld: | 22.317' DKK BIRD CARE A/S (Nu: DANBIRD A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos BIRD CARE A/S (Nu: DANBIRD A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JAKOB HÜBSCHMANN A/S (13 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2011 hos PRODUKTIONSSELSKABET AF 9. MAJ 2014 A/S (tidligere DANBIRD A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lene Kappel Hübschmann i 8 år 1 måned, inden stoppet den 1. juli 2019.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. november 2020.
Bestyrelsesposter (2)
-
JAKOB HÜBSCHMANN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2011 -
DANBIRD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2014
Tidslinje (4)
-
DANBIRD A/S (Nu: PRODUKTIONSSELSKABET AF 9. MAJ 2014 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
BIRD CARE A/S (Nu: DANBIRD A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2014
Registreringsdato: 13.03.2014 -
JAKOB HÜBSCHMANN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2011
Registreringsdato: 06.05.2011
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2011 - 01.07.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Lene Kappel Hübschmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos JAKOB HÜBSCHMANN A/S der præsenterede et overskud på 4.288' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos JAKOB HÜBSCHMANN A/S der præsenterede et underskud på 344' DKK.
Lene har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 4 måneder fra 2011 til i dag hos JAKOB HÜBSCHMANN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.947' DKK (JAKOB HÜBSCHMANN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 84' DKK (BIRD CARE A/S (Nu: DANBIRD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.637' DKK (JAKOB HÜBSCHMANN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.009' DKK (BIRD CARE A/S (Nu: DANBIRD A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Jakob Bloch Jakobsen Hübschmann.