Daniel René Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | CONNSPIRE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 452' DKK J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS) (2019) |
Største underskud: | -143' DKK J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.826' DKK J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS) (2022) |
Største gæld: | 3.169' DKK J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Vault of Spirits ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RCH Ejendomme ApS (6 år 10 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2013 i CONNSPIRE ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Daniel René Christensen i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. december 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DRC Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Vault of Spirits ApS
Via DRC Group ApS -
D&D Erhverv ApS
Via DRC Group ApS -
Sjuz ApS
Via DRC Group ApS
Direktørposter (4)
-
Vault of Spirits ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2018 -
DRC Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2020 -
D&D Erhverv ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2020 -
Sjuz ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Vault of Spirits ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.11.2018 -
Sjuz ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Sjuz ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2021
Registreringsdato: 05.05.2021 -
Sjuz ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2021
Registreringsdato: 09.01.2021
Blå bog (fortsat)
Daniel har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
15.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.01.2021 - 30.12.2022
Bestyrelsesmedlem
09.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2022 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2014 - 05.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.05.2020 - 15.12.2020
Reel ejer og Direktør
11.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
09.11.2018 - 15.12.2020
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Daniel René Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DRC Group ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -5' DKK. Igennem holdingselskabet DRC Group ApS har Daniel derfor også ejerandele i Vault of Spirits ApS (50-66.65%), D&D Erhverv ApS (50-66.65%) & Sjuz ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Daniel René Christensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Vault of Spirits ApS kunne offentliggøre et overskud på 296' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Vault of Spirits ApS kunne offentliggøre et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 115' DKK (Vault of Spirits ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 143' DKK (J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.683' DKK (J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -20' DKK (Sjuz ApS).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Dag Hass Christensen.