Nikolaj Lohe Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | Trio Træ A/S (Ejer) |
Største overskud: | 906' DKK Trio Træ A/S (2022-23) |
Største underskud: | -66' DKK Trio Lagerhotel ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.975' DKK Trio Træ Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.797' DKK Trio Træ A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Trio Træ A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af Trio Træ A/S (10 år 2 måneder) |
Det startede i 2013 i Trio Træ A/S (tidligere TRIO TRÆ ApS) i rollen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med forretningspartnerne Michael Vestergaard Laumann-Høi, Søren Jarner at Nikolaj Lohe Pedersen stiftede Trio Træ A/S den dag i september 2013. Hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Nikolaj nu bestreddet i 4 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 906' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Trio Træ Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Trio Træ A/S
Via Trio Træ Holding ApS -
Trio Lagerhotel ApS
Via Trio Træ Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Trio Træ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2018 -
Trio Lagerhotel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Trio Træ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
TRIO TRÆ ApS (Nu: Trio Træ A/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Trio Træ A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
TRIO TRÆ ApS (Nu: Trio Træ A/S) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2018
Registreringsdato: 02.03.2018
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.09.2013 - 22.12.2023
Reel ejer
17.11.2017 - 01.03.2018
Reel ejer
02.03.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Nikolaj Lohe Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Trio Træ Holding ApS (33,33% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.975' DKK. Gennem holdingselskabet Trio Træ Holding ApS har Nikolaj derfor også andele i Trio Træ A/S (100%) & Trio Lagerhotel ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Nikolaj Lohe Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Trio Træ A/S kunne fremvise et overskud på 906' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Trio Lagerhotel ApS kunne fremvise et underskud på 66' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 906' DKK (Trio Træ A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.975' DKK (Trio Træ Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 167' DKK (Trio Lagerhotel ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Michael Vestergaard Laumann-Høi.