Jens Bækkel Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIO ENERGY CONSULTANTS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 239' DKK BIO ENERGY HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -372' DKK HEINRICH GILLES MINDEFOND (2016-17) |
Største egenkapital: | 2.249' DKK HEINRICH GILLES MINDEFOND (2014-15) |
Største gæld: | 525' DKK HEINRICH GILLES MINDEFOND (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HEINRICH GILLES MINDEFOND (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af BIO ENERGY CONSULTANTS ApS (17 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2006 ved BIO ENERGY CONSULTANTS ApS (tidligere BIO ENERGY CONSULTANTS ApS UNDER STIFTELSE) med titlen som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Jens Bækkel Larsen nu bestreddet i 17 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIO ENERGY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BIO ENERGY CONSULTANTS ApS
Via BIO ENERGY HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BIO ENERGY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2008 -
BIO ENERGY CONSULTANTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
HEINRICH GILLES MINDEFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
HEINRICH GILLES MINDEFOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2021
Registreringsdato: 25.08.2021 -
BIO ENERGY PRODUCTIONS ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.04.2010
Registreringsdato: 07.04.2010 -
BIO ENERGY PRODUCTIONS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.10.2009
Registreringsdato: 23.10.2009
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.10.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.10.2009 - 07.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor BIO ENERGY HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 239' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BIO ENERGY HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 56' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 47' DKK (BIO ENERGY HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.201' DKK (BIO ENERGY HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 284' DKK (BIO ENERGY CONSULTANTS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Ulrik Bak Nielsen.