Morten Højmark Bonderup
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JØRGEN BONDERUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.212' DKK JØRGEN BONDERUP A/S (2014-15) |
Største underskud: | -230' DKK MUSH DENMARK ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 32.980' DKK JØRGEN BONDERUP A/S (2017-18) |
Største gæld: | 19.830' DKK JØRGEN BONDERUP A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ACANA DENMARK ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JØRGEN BONDERUP A/S (13 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2011 i JØRGEN BONDERUP A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Morten Højmark Bonderup nu bestreddet i 13 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 663' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MORTEN BONDERUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Familien Bonderup ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
ACANA DENMARK ApS
Via MORTEN BONDERUP HOLDING ApS -
MUSH DENMARK ApS
Via MORTEN BONDERUP HOLDING ApS -
JØRGEN BONDERUP A/S
Via Familien Bonderup ApS -
BRIBO A/S
Via JØRGEN BONDERUP A/S -
HOBROVEJ 392 AALBORG ApS
Via BRIBO A/S -
Nordic Petfood Company ApS
Via JØRGEN BONDERUP A/S
Direktørposter (3)
-
MORTEN BONDERUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2014 -
ACANA DENMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2020 -
MUSH DENMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
MORTEN BONDERUP HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.01.2014 -
JØRGEN BONDERUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Dato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
MUSH DENMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
ACANA DENMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.03.2020
Registreringsdato: 09.03.2020
Navnehistorik (2)
-
05.07.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 04.07.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.01.2011 - Stadig aktiv
Ejer
09.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Familien Bonderup ApS -
Reel ejer
18.12.2019 - 22.05.2022
Reel ejer
23.05.2022 - Stadig aktiv
Direktør
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2016 - 31.12.2016
Reel ejer
01.01.2017 - 02.01.2018
Reel ejer
03.01.2018 - Stadig aktiv
Direktør
09.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 72,5%
Morten Højmark Bonderup er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MORTEN BONDERUP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.088' DKK.
• Familien Bonderup ApS (45% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.088' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Morten Højmark Bonderup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ACANA DENMARK ApS kunne fremvise et overskud på 6.761' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor MORTEN BONDERUP HOLDING IVS (Nu: MORTEN BONDERUP HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jørgen Bonderup.