Miki Rink Lynge
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S af 01.10.1984 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.383' DKK GREENLAND HOLDING A/S (Nu: NALIK Ventures A/S) (2020) |
Største underskud: | -56.302' DKK GREENLAND HOLDING A/S (Nu: NALIK Ventures A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 414.694' DKK GREENLAND HOLDING A/S (Nu: NALIK Ventures A/S) (2020) |
Største gæld: | 135.629' DKK GREENLAND HOLDING A/S (Nu: NALIK Ventures A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos NUKA GREENLAND A/S (Nu: A/S af 01.10.1984) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lynges.gl (10 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2013 hos A/S af 01.10.1984 (tidligere NUKA GREENLAND A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Miki Rink Lynge i 6 år 1 måned, før stoppet d. 12. december 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020-21 kunne vise et overskud på 5.474' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. november 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lynges.gl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
NALIK Capital A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2022 -
NALIK Ventures A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2022 -
NALIK Startup A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2022
Tidslinje (14)
-
MINGO (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2022
Registreringsdato: 24.06.2022 -
GREENLAND HOLDING A/S (Nu: NALIK Ventures A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022 -
GREENLAND VENTURE A/S (Nu: NALIK Capital A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022
Blå bog (fortsat)
Miki har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.04.2017 - 24.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - 01.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - 01.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - 01.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Miki Rink Lynge har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos GREENLAND VENTURE A/S (Nu: NALIK Capital A/S) der præsenterede et overskud på 6.168' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos GREENLAND HOLDING A/S (Nu: NALIK Ventures A/S) der præsenterede et underskud på 56.302' DKK.
Miki har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 1 måned fra 2013 til 2019 hos A/S af 01.10.1984.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.168' DKK (GREENLAND VENTURE A/S (Nu: NALIK Capital A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.114' DKK (Innovation Greenland A/S (Nu: NALIK Startup A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 315.976' DKK (GREENLAND HOLDING A/S (Nu: NALIK Ventures A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.808' DKK (Innovation Greenland A/S (Nu: NALIK Startup A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Miki' netværk er Thomas Mogensen.