Christian Buono
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KETTINGE GL. SAVVÆRK F.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 463' DKK Psykoterapeuterne ApS (2022-23) |
Største underskud: | -82' DKK Psykoterapeuterne ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 660' DKK Psykoterapeuterne ApS (2022-23) |
Største gæld: | 5.557' DKK Psykoterapeuterne ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Psykoterapeuterne ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KETTINGE GL. SAVVÆRK F.M.B.A. (1 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2013 hos KETTINGE GL. SAVVÆRK F.M.B.A. med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Buono i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 28. maj 2015.
Nu arbejder virksomheden med andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Tidslinje (2)
-
KETTINGE GL. SAVVÆRK F.M.B.A. (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2015
Registreringsdato: 28.05.2015 -
KETTINGE GL. SAVVÆRK F.M.B.A. (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2013
Registreringsdato: 20.06.2013
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2013 - 28.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Betina Charlotte Buono.