Tim Kamper Klint Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TKKM HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.041' DKK MØN DÆKSERVICE ApS (2015-16) |
Største underskud: | -1.306' DKK TKKM HOLDING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 5.686' DKK TKKM HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.549' DKK RTA Invest ApS (2018) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos MØN DÆKSERVICE ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af TKKM HOLDING ApS (13 år 9 måneder) |
Det hele startede i 2010 hos TKKM HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Tim Kamper Klint Mortensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Tim nu bestreddet i , og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TKKM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MØN DÆKSERVICE ApS
Via TKKM HOLDING ApS -
RTA Invest ApS
Via TKKM HOLDING ApS -
TimogPhillip ApS
Via TKKM HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
TKKM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2010 -
MØN DÆKSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2013 -
RTA Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2017 -
TimogPhillip ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
TimogPhillip ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
TimogPhillip ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
TimogPhillip ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023
Blå bog (fortsat)
Tim har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
25.08.2023 - 25.08.2023
Direktør og Reel ejer
25.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
27.03.2013 - 15.10.2019
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
11.03.2011 - 11.06.2019
Ejer
01.06.2017 - 11.06.2019
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.12.2015 - 31.03.2018
Direktør
29.11.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Tim Kamper Klint Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TKKM HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.686' DKK. Gennem holdingselskabet TKKM HOLDING ApS har Tim derfor også andele i MØN DÆKSERVICE ApS (100%), RTA Invest ApS (50-66.65%) samt TimogPhillip ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Tim Kamper Klint Mortensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor MØN DÆKSERVICE ApS kunne fremvise et overskud på 1.041' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor TKKM HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.306' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 43' DKK (M&T EJENDOMME ApS (Nu: B&O Byggeteknik ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 128' DKK (M&T EJENDOMME ApS (Nu: B&O Byggeteknik ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14' DKK (RTA Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tim' netværk er René Luffe Karstensen.