Pernille Højbjerg Dalmark Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAFÉ KLÆDESKABET ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Notre Nóm (4 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2011 ved CAFÉ KLÆDESKABET ApS (tidligere CAFÉ KLÆDESKAB ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Pernille Højbjerg Dalmark Andersen i 3 år, før fratrædelsen den 4. marts 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Notre Nóm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Notre Nóm (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.09.2020
Registreringsdato: 21.09.2020 -
CAFÉ KLÆDESKAB ApS (Nu: CAFÉ KLÆDESKABET ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.03.2014
Registreringsdato: 04.03.2014 -
CAFÉ KLÆDESKAB ApS (Nu: CAFÉ KLÆDESKABET ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.03.2011
Registreringsdato: 02.03.2011
Blå bog (fortsat)
Pernille har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
02.03.2011 - 04.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab