Søren Mejlbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEJLBJERG HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.348' DKK MALERGRUPPEN A/S, BORIS CHRISTENSEN (2020-21) |
Største underskud: | -220' DKK MEJLBJERG HOLDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.965' DKK HAMEOL HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 11.312' DKK MALERGRUPPEN A/S, BORIS CHRISTENSEN (2021-22) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos MALERGRUPPEN A/S, BORIS CHRISTENSEN (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af MEJLBJERG HOLDING ApS (17 år 10 måneder) |
Det begyndte den dag i 2006 ved MEJLBJERG HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Mejlbjerg og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Søren nu besiddet i 17 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023-24 viste et overskud på 217' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MEJLBJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MEJLBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
MALERGRUPPEN A/S, BORIS CHRISTENSEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2019
Registreringsdato: 02.09.2019 -
HAMEOL HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2017
Registreringsdato: 25.01.2017 -
MALERGRUPPEN A/S, BORIS CHRISTENSEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2017
Registreringsdato: 25.01.2017
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2009 - 24.01.2017
Reel ejer
01.04.2016 - 02.09.2019
Bestyrelsesmedlem
25.01.2017 - 02.09.2019
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
04.12.2006 - 25.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Mejlbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved MALERGRUPPEN A/S, BORIS CHRISTENSEN der præsenterede et overskud på 2.200' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 1 måned fra 2006 til 2017 hos HAMEOL HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.116' DKK (MALERGRUPPEN A/S, BORIS CHRISTENSEN).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 5.965' DKK (HAMEOL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.320' DKK (MEJLBJERG HOLDING ApS).