Birger Thomas Dencker
Erhvervsaktiv siden: | 13. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIRGER DENCKER HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -325' DKK GREVE-SPORT ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | -31' DKK BIRGER DENCKER HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 1.222' DKK GREVE-SPORT ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af GREVE-SPORT ApS (8 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2006 i BIRGER DENCKER HOLDING ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Birger Thomas Dencker i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2015.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. november 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BD Match
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
BD Match (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2019
Registreringsdato: 03.06.2019 -
BIRGER DENCKER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2015
Registreringsdato: 30.09.2015 -
GREVE-SPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2015
Registreringsdato: 30.09.2015
Blå bog (fortsat)
Birger har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.11.2006 - 30.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.11.2006 - 30.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor GREVE-SPORT ApS kunne offentliggøre et underskud på 325' DKK.