Claus Mundus-Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUNDUS HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 15.816' DKK HANSEN TOFT A/S (2021) |
Største underskud: | -2.360' DKK eflow A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 26.898' DKK BADEN-JENSEN EJENDOMME A/S (2017-18) |
Største gæld: | 54.345' DKK BADEN-JENSEN A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos HANSEN TOFT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MUNDUS HOLDING ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2006 i MUNDUS HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Claus Mundus-Pedersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Claus nu bestreddet i 17 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 1.235' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MUNDUS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
HANSEN TOFT A/S
Via MUNDUS HOLDING ApS -
FRIENDS INVEST ApS
Via MUNDUS HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Kløvervangen A/S
Via FRIENDS INVEST ApS -
EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S
Via MUNDUS HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET SKOVVEJEN 15 A/S
Via MUNDUS HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet HR25 ApS
Via MUNDUS HOLDING ApS -
ConAmore ApS
Via MUNDUS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ConAmore ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2021 -
MUNDUS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET SKOVVEJEN 15 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.2016 -
HANSEN TOFT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2011 -
EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.08.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
eflow A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2023
Registreringsdato: 03.10.2023 -
BADEN-JENSEN EJENDOMME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2023
Registreringsdato: 03.10.2023 -
BADEN-JENSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2023
Registreringsdato: 03.10.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MUNDUS HOLDING ApS -
Reel ejer
15.03.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2011 - Stadig aktiv
Ejer
25.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via MUNDUS HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
27.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Claus Mundus-Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MUNDUS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.742' DKK. Igennem holdingselskabet MUNDUS HOLDING ApS har Claus derfor også ejerandele i HANSEN TOFT A/S (15-19.99%), FRIENDS INVEST ApS (20-24.99%), EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S (25-33.33%), EJENDOMSSELSKABET SKOVVEJEN 15 A/S (10-14.99%), Ejendomsselskabet HR25 ApS (20-24.99%) & ConAmore ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Claus Mundus-Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Claus Mundus-Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i HANSEN TOFT A/S der præsenterede et overskud på 15.816' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i eflow A/S der præsenterede et underskud på 2.360' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 4 måneder fra 2011 til i dag hos HANSEN TOFT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.971' DKK (HANSEN TOFT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 1.841' DKK (eflow A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.928' DKK (Ejendomsselskabet Kløvervangen A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -4.346' DKK (eflow A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Torben Østergaard Mouritsen.