Brian Kring Nikolajsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRIGORTEK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.947' DKK Jenitek ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.242' DKK Jenitek ApS (2023) |
Største gæld: | 1.559' DKK Jenitek ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Jenitek ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af B.K.N. Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2006 ved FRIGORTEK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Brian Kring Nikolajsen i 4 måneder, før stoppet den 8. maj 2007.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. april 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
B.K.N. Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Entreprenørvej I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Jenitek ApS
Via B.K.N. Holding ApS
Direktørposter (2)
-
B.K.N. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2019 -
Jenitek ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
Entreprenørvej I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
BN Konsulent (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Jenitek ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019
Blå bog (fortsat)
Brian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.07.2017 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2006 - 08.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Brian Kring Nikolajsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B.K.N. Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.216' DKK. Igennem holdingselskabet B.K.N. Holding ApS har Brian derfor også ejerandele i Jenitek ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Brian Kring Nikolajsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Jenitek ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.947' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.947' DKK (Jenitek ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.242' DKK (Jenitek ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.216' DKK (B.K.N. Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Peter Thorngrim Jensen.