Janick Cordt Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | RIBE-ESBJERG HH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.209' DKK IGLOOCAR Nordic ApS (2022) |
Største underskud: | -27.858' DKK VEKTOR Dynamics A/S (Nu: Administrationsselskabet af 27. januar 2023 ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 11.724' DKK JØRGEN HANSEN BILER SKÆRBÆK A/S (Nu: JØRGEN HANSEN BILER A/S) (2023) |
Største gæld: | 43.260' DKK JØRGEN HANSEN BILER SKÆRBÆK A/S (Nu: JØRGEN HANSEN BILER A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos JØRGEN HANSEN BILER SKÆRBÆK A/S (Nu: JØRGEN HANSEN BILER A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JØRGEN HANSEN BILER A/S (16 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2006 hos RIBE-ESBJERG HH A/S (tidligere RIBE HK ELITE A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Janick Cordt Hansen i 11 måneder, inden stoppet den 19. september 2007.
Nu opererer virksomheden indenfor sportsklubber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 13' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
JØRGEN HANSEN BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2007
Tidslinje (21)
-
Selskab 2 Af. 27. Marts 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021 -
Selskab 3 Af 27. Marts 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021 -
VEKTOR Dynamics A/S (Nu: Administrationsselskabet af 27. januar 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021
Blå bog (fortsat)
Janick har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.09.2020 - 23.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.09.2020 - 23.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.2020 - 23.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2017 - 01.12.2019
Direktør
01.04.2019 - 01.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor IGLOOCAR Nordic ApS landede et overskud på 2.596' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor VEKTOR Dynamics A/S (Nu: Administrationsselskabet af 27. januar 2023 ApS) landede et underskud på 27.858' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.646' DKK (IGLOOCAR Nordic ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 772' DKK (BUSIMPORT.DK - SJÆLLAND ApS (Nu: I-Bus ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.724' DKK (JØRGEN HANSEN BILER SKÆRBÆK A/S (Nu: JØRGEN HANSEN BILER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -72' DKK (VEKTOR Dynamics A/S (Nu: Administrationsselskabet af 27. januar 2023 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Janick' netværk er Jørgen Hansen.