Christina Millgaard Busk
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | ETIKOS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.710' DKK FB Group ApS (2020) |
Største underskud: | -38.691' DKK FB Group ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.976' DKK FB Group ApS (2021) |
Største gæld: | 212.527' DKK FB Group ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos ETIKOS ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ETIKOS ApS (16 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 ved ETIKOS ApS som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Christina Millgaard Busk i 16 år 9 måneder, før fratrædelsen den 16. juni 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 880' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C.BUSK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
C.BUSK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
ETIKOS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
ETIKOS ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
FB Group ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2022
Registreringsdato: 14.11.2022
Blå bog (fortsat)
Christina har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
16.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
05.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
09.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2006 - 16.06.2023
Direktør
01.09.2007 - 01.04.2023
Reel ejer
09.05.2012 - 01.04.2023
Ejerandel: 100%
Christina Millgaard Busk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C.BUSK HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 688' DKK. Igennem sit holdingselskab C.BUSK HOLDING ApS har Christina dermed også ejerandele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christina Millgaard Busk, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ETIKOS ApS fremviste et overskud på 880' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ETIKOS ApS fremviste et underskud på 600' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 880' DKK (ETIKOS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.786' DKK (FB Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 732' DKK (ETIKOS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -40.906' DKK (FB Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Rasmus Brian Kaag.