Morten Egholm Høgh
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | SCANWAWE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.412' DKK HAWK INTERACTIVE ApS (2017) |
Største underskud: | -772' DKK HAUGBØLLE TRADING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 9.695' DKK HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 6.283' DKK HAWK INTERACTIVE ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS (17 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 ved SCANWAWE ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Morten Egholm Høgh i 2 år 1 måned, før fratrædelsen den 30. oktober 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med elektronisk udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. marts 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HAUGBØLLE TRADING ApS
Via HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS -
HAWK INTERACTIVE ApS
Via HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS -
Hawk Interactive Concepts ApS
Via HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2007 -
HAWK INTERACTIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
SCANWAWE ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2008
Registreringsdato: 30.10.2008 -
HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.09.2007
Registreringsdato: 04.09.2007 -
HAWK INTERACTIVE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.09.2007
Registreringsdato: 04.09.2007
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
04.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.09.2006 - 30.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Egholm Høgh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.695' DKK. Igennem sit holdingselskab HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS har Morten dermed også ejerandele i HAUGBØLLE TRADING ApS (50-66.65%), HAWK INTERACTIVE ApS (100%) og Hawk Interactive Concepts ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Egholm Høgh, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor HAWK INTERACTIVE ApS fremviste et overskud på 3.412' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.709' DKK (HAWK INTERACTIVE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 69' DKK (Hawk Interactive Concepts ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.695' DKK (HAWK INTERACTIVE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -31' DKK (Hawk Interactive Concepts ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jørgen Høgh.