Bjørgvin Finnsson
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | VBHJ ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 400' DKK FINNSMANN FOOD ApS (2019) |
Største underskud: | -1.218' DKK FINNSMANN FOOD ApS (2018) |
Største egenkapital: | 736' DKK VBHJ ApS (2019) |
Største gæld: | 4.646' DKK FINNSMANN FOOD ApS (2016) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos FINNSMANN FOOD ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af VBHJ ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2006 ved VBHJ ApS i rollen som Ejer og Direktør. Bjørgvin Finnsson købte en del af virksomheden d. 9. oktober 2006 og havde dermed en ejerandel på 50%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Bjørgvin af: Vigdis Björk Finnsdóttir og Helgi Jóhannesson. Rollen som Ejer og Direktør har Bjørgvin nu bestreddet i 17 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen fiskeforretninger. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 158' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VBHJ ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
FINNSMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FINNSMANN FOOD ApS UNDER KONKURS
Via FINNSMANN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
VBHJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
FINNSMANN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
FINNSMANN FOOD ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
FINNSMANN FOOD NO2 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021 -
FINNSMANN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018
Blå bog (fortsat)
Bjørgvin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.10.2006 - Stadig aktiv
Direktør
18.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2013 - 14.12.2023
Reel ejer
15.12.2016 - 29.04.2018
Reel ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,8% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2014 - 13.04.2021
Reel ejer
15.12.2016 - 29.04.2018
Reel ejer
30.04.2018 - 13.04.2021
Ejerandel: 12,8% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.10.2013 - 30.04.2018
Reel ejer
15.12.2016 - 29.04.2018
Ejer
15.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,8%
Bjørgvin Finnsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FINNSMANN HOLDING ApS (ejer lige nu 12,8%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -852' DKK. Gennem holdingselskabet FINNSMANN HOLDING ApS har Bjørgvin derfor også andele i FINNSMANN FOOD ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Bjørgvin Finnsson, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor VBHJ ApS kunne fremvise et overskud på 324' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor FINNSMANN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.169' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 158' DKK (VBHJ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48' DKK (FINNSMANN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -520' DKK (VBHJ ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -852' DKK (FINNSMANN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjørgvin' netværk er Jesper Jes Orla Lehmann.