Bo Højhus Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 3. MARTS 2015 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -852' DKK TANKLET INVEST A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.890' DKK TANKLET INVEST A/S (2014) |
Største gæld: | 490' DKK TANKLET INVEST A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Moneda I/S (4 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2014 ved AKTIESELSKABET AF 3. MARTS 2015 (tidligere TANKLET PULJE A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bo Højhus Rasmussen i 5 måneder, før stoppet den 8. marts 2015.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Moneda I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Moneda I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
SKB INVEST HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
TANKLET INVEST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2018
Registreringsdato: 22.02.2018
Blå bog (fortsat)
Bo har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2016 - 30.04.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2014 - 22.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - 13.02.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2014 - 08.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Helene Højhus Madsen.