Gitte Dall Sølbeck
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEARNINGBYPLAY ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.615' DKK DS Outsource ApS (2022-23) |
Største underskud: | -19' DKK LEARNINGBYPLAY ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 2.637' DKK Dall Sølbeck Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.489' DKK Dall Sølbeck Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DS Outsource ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af LEARNINGBYPLAY ApS (13 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2011 ved LEARNINGBYPLAY ApS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Denne rolle havde Gitte Dall Sølbeck i 9 år 8 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2020.
Nu opererer virksomheden indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dall Sølbeck Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LEARNINGBYPLAY ApS
Via Dall Sølbeck Holding ApS -
DS Outsource ApS
Via Dall Sølbeck Holding ApS -
Sølbeck Ejendomme ApS
Via Dall Sølbeck Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Sølbeck Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2023 -
DS Outsource ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2020 -
LEARNINGBYPLAY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2011 -
Dall Sølbeck Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Sølbeck Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023 -
LEARNINGBYPLAY ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
LEARNINGBYPLAY ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020
Blå bog (fortsat)
Gitte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
16.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
14.01.2011 - 30.09.2020
Direktør
14.01.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2015 - 17.03.2017
Ejer
18.03.2017 - 30.09.2020
Ejer
01.10.2020 - 01.10.2020
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36%
Gitte Dall Sølbeck er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dall Sølbeck Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.637' DKK. Gennem sit holdingselskab Dall Sølbeck Holding ApS har Gitte dermed også andele i LEARNINGBYPLAY ApS (33.34-49.99%), DS Outsource ApS (100%) og Sølbeck Ejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Gitte Dall Sølbeck, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor DS Outsource ApS landede et overskud på 1.615' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor LEARNINGBYPLAY ApS landede et underskud på 19' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.615' DKK (DS Outsource ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (Sølbeck Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.637' DKK (Dall Sølbeck Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (Sølbeck Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Jack Dall Sølbeck.