David Rommedahl-Nejmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2010 (13 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRANSCO ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.926' DKK TRANSCO ApS (2014-15) |
Største underskud: | -806' DKK TRANSCO ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 105' DKK TRANSCO ApS (2022-23) |
Største gæld: | 102' DKK TRANSCO ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TRANSCO ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRANSCO ApS (13 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2010 i TRANSCO ApS som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. David Rommedahl-Nejmann købte en andel af virksomheden den 1. november 2010 og fik en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover David af: Remi Rommedahl-Nejmann. Hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har David nu besiddet i 13 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor speditører. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 139' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
TRANSCO ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Jysk Arborist Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MD Wagyu I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
TRANSCO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2014
Tidslinje (6)
-
MD Wagyu I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023 -
TRANSCO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2016
Registreringsdato: 21.09.2016 -
Arborist og Træfældning v/David Neimann (Nu: Jysk Arborist Service) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016
Blå bog (fortsat)
David har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.11.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.01.2011 - 21.09.2016
Direktør
01.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor TRANSCO ApS fremviste et overskud på 1.926' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor TRANSCO ApS fremviste et underskud på 806' DKK.
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Mads Zanchetta Bertelsen.