Lars Bjørn Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 798.015' DKK SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (2023) |
Største underskud: | -55.417' DKK DHL Freight Denmark A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.841.319' DKK SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (2023) |
Største gæld: | 3.434.681' DKK SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (2021) |
Flest årsværk: | 461 årsværk hos SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EAM Invest ApS (9 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede i 2010 i SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Bjørn Olsen i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 2. august 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor speditører. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 798.015' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EAM Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
EAM Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
DHL Freight Denmark A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
DHL Freight Denmark A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
DHL Freight Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
10.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.06.2022 - 26.03.2024
Bestyrelsesmedlem
31.01.2024 - 26.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2010 - 30.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bjørn Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S der præsenterede et overskud på 82.701' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i MAHÉ EURO ApS (Nu: SGL Road ApS) der præsenterede et underskud på 30.924' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 7 måneder fra 2010 til 2017 hos SGL Road ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 798.015' DKK (SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55.417' DKK (DHL Freight Denmark A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.841.319' DKK (SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 7.041' DKK (EAM Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Preben Cavling Jensen.