Kenneth Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | K. N. HOLDING NÆSTVED ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.780' DKK STJERNE-CHROM A/S (2016-17) |
Største underskud: | -7' DKK K. N. HOLDING NÆSTVED ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 6.642' DKK STJERNE-CHROM A/S (2023-24) |
Største gæld: | 10.768' DKK STJERNE-CHROM A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos STJERNE-CHROM A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af K. N. HOLDING NÆSTVED ApS (13 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 hos K. N. HOLDING NÆSTVED ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Kenneth Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Kenneth nu besiddet i 13 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023-24 kunne fremvise et overskud på 680' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K. N. HOLDING NÆSTVED ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STJERNE-CHROM A/S
Via K. N. HOLDING NÆSTVED ApS
Direktørposter (2)
-
K. N. HOLDING NÆSTVED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2011 -
STJERNE-CHROM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
STJERNE-CHROM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
STJERNE-CHROM A/S
Tilknyttet som direktørDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
STJERNE-CHROM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
STJERNE-CHROM A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022
Blå bog (fortsat)
Kenneth har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2011 - 12.11.2018
Reel ejer
28.12.2011 - 01.01.2019
Bestyrelsesmedlem
13.11.2018 - 02.05.2022
Reel ejer
02.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kenneth Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K. N. HOLDING NÆSTVED ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 4.891' DKK. Igennem sit holdingselskab K. N. HOLDING NÆSTVED ApS har Kenneth dermed også ejerandele i STJERNE-CHROM A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kenneth Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor STJERNE-CHROM A/S fremviste et overskud på 1.592' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor K. N. HOLDING NÆSTVED ApS fremviste et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.204' DKK (STJERNE-CHROM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.642' DKK (STJERNE-CHROM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 4.891' DKK (K. N. HOLDING NÆSTVED ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Hans Søren Nielsen.