Kjeld Hedegård Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LL TRANSPORT OG ENTREPRENØR ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 180.974' DKK JAMMERBUGT FORSYNING A/S (2017) |
Største underskud: | -180.957' DKK JAMMERBUGT FORSYNING A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.217.957' DKK JAMMERBUGT FORSYNING A/S (2015) |
Største gæld: | 94.519' DKK JAMMERBUGT FORSYNING A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af LL TRANSPORT OG ENTREPRENØR ApS (17 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 i LL TRANSPORT OG ENTREPRENØR ApS (tidligere LL TRANSPORT ApS) som Reel ejer og Direktør. Denne rolle har Kjeld Hedegård Nielsen nu besiddet i 17 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen vejgodstransport. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 667' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRANEKÆR HOLDING ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LL TRANSPORT OG ENTREPRENØR ApS
Via TRANEKÆR HOLDING ApS -
LL Udlejning og Leasing ApS
Via TRANEKÆR HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
LL Udlejning og Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2020 -
TRANEKÆR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2006 -
LL TRANSPORT OG ENTREPRENØR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
JAMMERBUGT FORSYNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
JAMMERBUGT FORSYNING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
JAMMERBUGT FORSYNING A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
JAMMERBUGT FORSYNING A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Kjeld har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer og Direktør
31.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 96% -
Reel ejer og Direktør
10.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 96% -
Stifter og Direktør
10.11.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 96% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 09.11.2023
Bestyrelsesmedlem
10.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kjeld Hedegård Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TRANEKÆR HOLDING ApS (96% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.541' DKK. Igennem sit holdingselskab TRANEKÆR HOLDING ApS har Kjeld dermed også ejerandele i LL TRANSPORT OG ENTREPRENØR ApS (100%) & LL Udlejning og Leasing ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kjeld Hedegård Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor LL TRANSPORT ApS (Nu: LL TRANSPORT OG ENTREPRENØR ApS) fremviste et overskud på 667' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor TRANEKÆR HOLDING ApS fremviste et underskud på 69' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kjeld' netværk er Leif Hedegård Nielsen.