Vibe Ulla Holm Puggaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DANA-CARE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.688' DKK HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (DENMARK) A/S (2021-22) |
Største underskud: | -3.721' DKK HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (DENMARK) A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 5.359' DKK HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (DENMARK) A/S (2022-23) |
Største gæld: | 27.766' DKK HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (DENMARK) A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (DENMARK) A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (DENMARK) A/S (3 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2011 hos DANA-CARE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Vibe Ulla Holm Puggaard i 7 måneder, inden stoppet den 12. april 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor vikarbureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. marts 2015.
Direktørposter (1)
-
HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (DENMARK) A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2021
Tidslinje (3)
-
HAYS SPECIALIST RECRUITMENT (DENMARK) A/S
Tilknyttet som direktørDato: 26.02.2021
Registreringsdato: 26.02.2021 -
DANA-CARE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2012
Registreringsdato: 12.04.2012 -
DANA-CARE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2011
Registreringsdato: 01.09.2011
Blå bog (fortsat)
Vibe har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
26.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2011 - 12.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Vibe' netværk er Marc Tobias Lutz.