Jette Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | V.R.GLAS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 20' DKK V.R.GLAS ApS (2016-17) |
Største underskud: | -182' DKK V.R.GLAS ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | -45' DKK V.R.GLAS ApS (2016-17) |
Største gæld: | 622' DKK V.R.GLAS ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Karlasmormor (9 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2011 ved V.R.GLAS ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jette Bundgaard i 7 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2018.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor glarmestervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016-17 viste et overskud på 20' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 11. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Karlasmormor
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
V.R.GLAS ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
Karlasmormor (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.03.2015
Registreringsdato: 27.03.2015 -
V.R.GLAS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.07.2011
Registreringsdato: 31.07.2011
Blå bog (fortsat)
Jette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
31.07.2011 - 31.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor V.R.GLAS ApS landede et overskud på 20' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor V.R.GLAS ApS landede et underskud på 182' DKK.