Morten Dichmann-Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.S.D. INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.856' DKK COMPLIT A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.028' DKK COMPLIT A/S (2021) |
Største gæld: | 4.176' DKK COMPLIT A/S (2021) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos COMPLIT A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af M.S.D. INVEST ApS (16 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2008 hos M.S.D. INVEST ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Morten Dichmann-Damgaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Morten nu bestreddet i 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M.S.D. INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
M.S.D. INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
COMPLIT A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2022
Registreringsdato: 16.03.2022 -
COMPLIT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2020
Registreringsdato: 06.03.2020 -
COMPLIT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2020
Registreringsdato: 05.03.2020
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.2015 - 05.03.2020
Bestyrelsesmedlem
06.03.2020 - 16.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 19.06.2008
Ejer og Direktør
20.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor M.S.D. INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 684' DKK.