Emil Raun
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ophørsanpartsselskabet af28.01.16 (Direktør) |
Største overskud: | 3.130' DKK VARA HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -2.567' DKK VARDA ApS (Nu: Ophørsanpartsselskabet af28.01.16) (2014) |
Største egenkapital: | 2.998' DKK VARA HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 15.171' DKK VARDA ApS (Nu: Ophørsanpartsselskabet af28.01.16) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Varda ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VARA HOLDING ApS (14 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2008 i Ophørsanpartsselskabet af28.01.16 (tidligere VARDA ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Emil Raun i 7 år 8 måneder, inden stoppet d. 9. februar 2016.
Virksomhedens branche var dengang indenfor andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 2.567' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VARA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
SC INTERNATIONAL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
EFTERTANKEN ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.04.2021
Registreringsdato: 20.04.2021 -
SC INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.07.2020
Registreringsdato: 15.07.2020
Blå bog (fortsat)
Emil har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.07.2020 - 07.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
29.12.2014 - 20.04.2021
Reel ejer
04.10.2017 - 20.04.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.04.2010 - 28.03.2017
Reel ejer
01.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.01.2010 - 28.03.2017
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Emil Raun er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VARA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.998' DKK. Gennem sit holdingselskab VARA HOLDING ApS har Emil dermed også andele i RATHO ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Emil Raun, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor VARA HOLDING ApS landede et overskud på 3.130' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor VARDA ApS (Nu: Ophørsanpartsselskabet af28.01.16) landede et underskud på 2.567' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 250' DKK (RATHO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (SC INTERNATIONAL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.998' DKK (VARA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 95' DKK (SC INTERNATIONAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Emil' netværk er Anne Mølgaard Raun.