Søren Gjedde Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.254' DKK TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.798' DKK TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 9.362' DKK TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS (2021-22) |
Største gæld: | 6.909' DKK TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS (11 år) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 i MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Søren Gjedde Pedersen nu besiddet i 11 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen murere. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 1.147' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SGP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS
Via SGP Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2018 -
SGP Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2013 -
TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Skjoldborgs Vej 12 ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023 -
SGP Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.10.2020
Registreringsdato: 19.10.2020 -
SGP Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.10.2020
Registreringsdato: 19.10.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.10.2013 - Stadig aktiv
Direktør
22.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
07.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.09.2019 - 08.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Gjedde Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SGP Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.053' DKK. Igennem sit holdingselskab SGP Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Søren Gjedde Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS fremviste et overskud på 1.420' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Skjoldborgs Vej 12 ApS fremviste et underskud på 58' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.147' DKK (MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 48' DKK (TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 8.569' DKK (TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.053' DKK (SGP Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Torben Gjedde Pedersen.